Настоятель храма игумен Симеон (Шевцов)
Родился 6 декабря 1957 года в г. Балашов Саратовской области в семье рабочего. Таинство крещения было совершено в храме святого Архистратига Михаила г. Балашова в 1958 году.
По окончании 8-го класса средней школы, в 1973 году поступил в Техникум потребительской кооперации г. Балашова, который закончил в 1976 году.
С 1976 по 1978 гг. проходил воинскую службу в Ракетных войсках оперативно-тактического назначения, которую закончил в звании сержанта.
В 1978 - 1979 гг. работал референтом в Издательском отделе Московской Патриархии.
В 1979 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, а в 1982 г. в Московскую Духовную Академию, которую закончил в 1986 году и был оставлен при ней в качестве профессорского стипендиата.
30 ноября 1982 года , в Троицком соборе Свято - Троице - Сергиевой Лавры архимандритом Евсевием (Саввиным) был пострижен в монашество с наречением имени Симеон, в честь святого праведного Симеона Богоприимца.
Тезоименитство 16 февраля.
15 февраля 1983 года Ректором Московской Духовной Академии архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым) рукоположен во иеродиакона. 2 августа 1987 года, им же – во иеромонаха.
С 26 августа 1987 г. по 10 декабря 1993 г. – преподаватель Одесской Духовной Семинарии.
В 1990 г. митрополитом Одесским и Херсонским Леонтием (Гудимовым) возведён в сан игумена и удостоен права ношения креста с украшениями.
5 января 1994 года назначен клириком храма Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне г. Москвы.
28 ноября 1999 года, указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, назначен штатным священником храма святого праведного Иоанна Кронштадского в Жулебино г. Москвы.
5 декабря 2001 года назначен штатным священником храма святителя Николая Мирликийского в Котельниках (Московское подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии).
14 января 2007 года, назначен и.о. настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе г. Москвы.
6 июня 2010 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла утверждён в должности настоятеля означенного храма.
Награждён орденами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Православной Церкви Чешских земель и Словакии и святого благоверного князя Даниила Московского III степени.